Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Niels Ole Jensen | 01.06.2006 | 01.08.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Anpartselskabet af 01.04.2021 ApS (CVR 40414584) | TVANGSOPLØST | 01.04.2019 | 29.11.2019 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |