Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Revisor | Reelle ejere | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halkærvej 34, 9240 Nibe (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Halkærvej 34, 9240 Nibe (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halkærvej 34, 9240 Nibe (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Halkærvej 34, 9240 Nibe (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halkærvej 34, 9240 Nibe (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Halkærvej 34, 9240 Nibe (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halkærvej 34, 9240 Nibe (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Halkærvej 34, 9240 Nibe (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive privat myndighedsgodkendt opholdssted for børn og unge i henhold til lov om social service. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2014-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Vedtægter: 2014-05-14 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2014-05-14 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR KRESTEN HYLDAHL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halkærvej 34, 9240 Nibe (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Halkærvej 34, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-02 tilføjes Reelle ejere: Peter Grønkær Møller (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2006-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halkærvej 34, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-02 tilføjes Direktion: Peter Grønkær Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.353.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 tilføjes Navne: EJENDOMMMEN HALKÆRVEJ 34, BISLEV ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2006-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR KRESTEN HYLDAHL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 tilføjes Stiftere: Peter Grønkær Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-06-27)
Den 2006-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Legale ejere: Peter Grønkær Møller (offentliggjort 2015-06-11)