Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 480, 1. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-21 fjernes Direktion: Thomas Flyttov Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-21 fjernes Navne: TN 2006 HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 fjernes Stiftere: Thomas Flyttov Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 480, 1. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-06 tilføjes Direktion: Thomas Flyttov Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i aktier, anparter og andre ejerandele i virksomheder og anden dermed beslægtet investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Navne: TN 2006 HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Stiftere: Thomas Flyttov Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Vedtægter: 2006-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)