Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-23 fjernes Navne: EØ HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 fjernes Bestyrelse: Jan Tryk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-14 fjernes Direktion: Simon Boel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-24 tilføjes Bestyrelse: Jan Tryk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Direktion: Simon Boel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber at drive rådgivende ingeniørvirksomhed, projektering, handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Navne: EØ HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Vedtægter: 2006-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)