Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 12, 2., 1253 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-16 fjernes Bestyrelse: Rasmus Schmiegelow (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Direktion: Nikolaj Leonhard-Hjorth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-16 fjernes Navne: EASY WARM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Stiftere: Theo Jørgensen, Rasmus Schmiegelow, Per Chrom Jacobsen, Morten Thing, Morten Jon Broholm, Michael Fernando Juul, Kristian Wittrup Willumsen, Jakob Svagin, Jakob Blom, IIDIA ApS, Gustav Bjørn Hansen, Flemming Glæsner, Danny Tanggaard Nielsen, DANICA INVEST ApS, Caspar Stubbe Teglbjærg, Camilla Poulsen, ANLEJ ApS, AE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-06 fjernes Bestyrelse: Dan Moalem (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 12, 2., 1253 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 3, 4., 1114 København K (offentliggjort 2008-01-24)
Den 2008-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 3, 4., 1114 København K (offentliggjort 2008-01-24)
Den 2008-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybensgade 16, st. th., 1071 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 207.636,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 tilføjes Vedtægter: 2007-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-29 tilføjes Bestyrelse: Dan Moalem (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-29 fjernes Bestyrelse: Caspar Stubbe Teglbjærg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 198.136,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybensgade 16, st. th., 1071 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-11 tilføjes Bestyrelse: Caspar Stubbe Teglbjærg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-11 tilføjes Direktion: Nikolaj Leonhard-Hjorth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-11 tilføjes Navne: EASY WARM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-11 tilføjes Stiftere: Theo Jørgensen, Rasmus Schmiegelow, Per Chrom Jacobsen, Morten Thing, Morten Jon Broholm, Michael Fernando Juul, Kristian Wittrup Willumsen, Jakob Svagin, Jakob Blom, IIDIA ApS, Gustav Bjørn Hansen, Flemming Glæsner, Danny Tanggaard Nielsen, DANICA INVEST ApS, Caspar Stubbe Teglbjærg, Camilla Poulsen, ANLEJ ApS, AE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)