Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beringvej 21, 8361 Hasselager (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Beringvej 21, 8361 Hasselager (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-23 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-23 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2015-12-18 tilføjes Legale ejere: Holub Holding ApS (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-17 fjernes Legale ejere: Cæsar-Peter Holub (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-18 tilføjes Reelle ejere: Cæsar-Peter Holub (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2015-06-01 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2015-06-01 fjernes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2009-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-03-26)
Den 2008-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beringvej 21, 8361 Hasselager (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2008-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Engtoften 16, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2006-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engtoften 16, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-04 tilføjes Direktion: Cæsar-Peter Holub (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-04 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2006-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-04 tilføjes Legale ejere: Cæsar-Peter Holub (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2006-06-04 tilføjes Navne: BERINGSVEJ 21 ApS (offentliggjort 2006-06-04)
Den 2006-06-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-06-04 tilføjes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2006-06-04 tilføjes Stiftere: Cæsar-Peter Holub (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-04 tilføjes Vedtægter: 2006-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-06-04)
Den 2006-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)