Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Kontaktoplysninger | Binavne | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Navne | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-18 tilføjes Legale ejere: Lis Hauge Tost (offentliggjort 2024-02-18)
Den 2024-02-18 tilføjes Reelle ejere: Lis Hauge Tost (offentliggjort 2024-02-18)
Den 2007-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMMEN TRONHOLMEN 5 ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2007-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET AF 25/2 2011 ApS. (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2015-06-03 sletter virksomheden Ejerskaber: JOKE, RANDERS A/S. (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: STRH ApS. (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2016-11-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nikolaj Storm Copenhagen ApS. (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet af 24/2 2017 ApS. (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-07 tilføjes Kontaktoplysninger: kimtost59@gmail.com (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-06 fjernes Kontaktoplysninger: kt@danskrevision.dk (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-01-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-24 tilføjes Binavne: TOST Invest ApS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-24 tilføjes Vedtægter: 2021-09-24 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 tilføjes Navne: TOST Holding ApS (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-09 fjernes Navne: TOST REVISION OG RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 tilføjes Vedtægter: 2019-04-10 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-26 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Vedtægter: 2017-03-27 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-03-27 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kt@danskrevision.dk (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2009-08-21 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2009-08-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-20 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2007-03-20 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovduevej 13, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2008-07-04)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovduevej 13, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovduevej 13, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 tilføjes Direktion: Kim Tost (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Legale ejere: Kim Tost (offentliggjort 2024-02-18)
Den 2006-06-01 tilføjes Navne: TOST REVISION OG RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2006-06-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Tost (offentliggjort 2024-02-18)
Den 2006-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2006-06-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Stiftere: Kim Tost (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Vedtægter: 2006-06-01 (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2006-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-06-29)
Den 2006-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)