Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Monradsgade 17, st. 3., 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-10 fjernes Navne: STEFAN BRANDT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 fjernes Stiftere: Stefan Brandt Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-19 fjernes Direktion: Stefan Brandt Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Monradsgade 17, st. 3., 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 689, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 689, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 tilføjes Direktion: Stefan Brandt Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Navne: STEFAN BRANDT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Stiftere: Stefan Brandt Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Vedtægter: 2006-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)