Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Revisor | Kapital | Legale ejere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2023-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-09-05 tilføjes Direktion: Morten Wordenskjold Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-05 fjernes Direktion: Kimmie Kubis Tronborg (direktør) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2022-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Direktion: Kimmie Kubis Tronborg (direktør) (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2022-12-09 fjernes Direktion: Rune Højby Kock (direktør) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering i fast ejendom, administration og forvaltning af fast ejendom samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Navne: Imperial II Log Brøndby ApS (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-08 fjernes Navne: Distreal NSF III Brøndby ApS (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 tilføjes Vedtægter: 2022-12-09 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: soly@nrep.com (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-08 fjernes Binavne: Distreal NSF 2 Horsens ApS, Distreal NSF 1 Køge ApS, Distreal NSF 1 Aarhus ApS, Distreal 1 Køge ApS, Distreal 1 Høje-Taastrup ApS (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-08-01 tilføjes Direktion: Stine Seneberg (direktør) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-08-01 fjernes Direktion: Bo Holse Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-16 tilføjes Direktion: Henrik Skak Bender (direktør) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2021-02-16 fjernes Direktion: Rasmus Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-14 tilføjes Binavne: Distreal NSF 2 Horsens ApS, Distreal NSF 1 Køge ApS, Distreal NSF 1 Aarhus ApS, Distreal 1 Køge ApS, Distreal 1 Høje-Taastrup ApS (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2020-03-13 tilføjes Vedtægter: 2020-03-13 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2019-05-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2019-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kornmarksvej 15, 2605 Brøndby (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-29 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-03-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornmarksvej 15, 2605 Brøndby (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsparken 25, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: soly@nrep.com (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2019-02-03 fjernes Kontaktoplysninger: kristian@fischlein.dk (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2019-02-01 tilføjes Direktion: Rasmus Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2019-02-01 fjernes Direktion: Hans Kristian Fischlein (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drifte fast ejendom samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-01 tilføjes Legale ejere: Imperial II Log K/S (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-01 fjernes Legale ejere: FISCHLEIN HOLDING A/S (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-01 tilføjes Navne: Distreal NSF III Brøndby ApS (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2019-02-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-02-01 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-01 tilføjes Vedtægter: 2019-02-01 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-01 fjernes Bestyrelse: Birgit Fischlein (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-02-01 fjernes Reelle ejere: Hans Kristian Fischlein (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-31 fjernes Navne: FISCHLEIN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: kristian@fischlein.dk (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-24 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bo Fischlein (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2015-04-24 fjernes Bestyrelse: Erik Korpela-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsparken 25, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2006-05-30 tilføjes Bestyrelse: Erik Korpela-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-30 tilføjes Direktion: Hans Kristian Fischlein (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom eller aktivitet beslægtet hermed. (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2006-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2006-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Legale ejere: Hans Kristian Fischlein, FISCHLEIN HOLDING A/S (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2006-05-30 fjernes Legale ejere: Hans Kristian Fischlein (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2006-05-30 tilføjes Navne: FISCHLEIN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2006-05-30 tilføjes Reelle ejere: Hans Kristian Fischlein, Hans Kristian Fischlein (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2006-05-30 fjernes Reelle ejere: Hans Kristian Fischlein (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2006-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-05-30 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2006-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2006-05-30 tilføjes Vedtægter: 2006-05-30 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2006-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2006-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)