Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Charlotte Achilles | 30.05.2006 | |
Josefine Marie Achilles | 30.05.2006 | |
Kim Asger Hansen | 30.05.2006 | |
Martin Robert Achilles | 30.05.2006 | |
Robert Asger Hansen | 30.05.2006 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Martin Robert Achilles | 24.02.2018 | 15.02.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Josefine Marie Achilles | 24.02.2018 | 14.02.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Charlotte Achilles | 23.11.2015 | 24.02.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
CHARLOTTE ACHILLES HOLDING ApS (CVR 34876967) | NORMAL | 25.11.2015 | 100,00% | 100,00% |