Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2023-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Marie Toftsvej 18, 4600 Køge (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-26 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-20 fjernes Legale ejere: PPPG INVEST A/S, ODDEN HOLDING ApS, NHB INVESTERING ApS, FJJ INVEST ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-20 fjernes Navne: TYSKE INDUSTRIEJENDOMME 1 ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-20 fjernes Reelle ejere: Hanne Bengtsson, Flemming Joseph Jensen (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-20 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-20 fjernes Stiftere: PRIVATE INVESTMENT I/S (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-09-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-09 fjernes Bestyrelse: Flemming Joseph Jensen (formand) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-09 fjernes Direktion: Henning Harding Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 fjernes Legale ejere: TOMTOT HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.138,23 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2018-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2018-05-23 tilføjes Vedtægter: 2018-05-23 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-20 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2015-05-20 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2014-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marie Toftsvej 18, 4600 Køge (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2014-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tune Parkvej 5, 4030 Tune (offentliggjort 2014-11-17)
Den 2014-11-04 tilføjes Bestyrelse: Flemming Joseph Jensen (formand) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Direktion: Henning Harding Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2014-11-04 fjernes Direktion: Per Bodé (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være et holdingselskab (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2014-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen sammen med et bestyrelsesmedlem, 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Vedtægter: 2014-11-04 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2012-12-12 tilføjes Legale ejere: NHB INVESTERING ApS, FJJ INVEST ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2012-12-11 fjernes Legale ejere: MIT HOLDINGSELSKAB ApS, FJJ INVEST ApS, BBC INVEST ApS (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2012-12-12 tilføjes Reelle ejere: Hanne Bengtsson, Flemming Joseph Jensen (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2012-11-21 fjernes Direktion: Ib Sonne Ravn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 8.013.823,00 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2012-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2012-06-06 tilføjes Legale ejere: MIT HOLDINGSELSKAB ApS, FJJ INVEST ApS, BBC INVEST ApS, TOMTOT HOLDING ApS, PPPG INVEST A/S, ODDEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2010-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tune Parkvej 5, 4030 Tune (offentliggjort 2014-11-17)
Den 2010-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-08 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2010-03-08 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-27 tilføjes Direktion: Ib Sonne Ravn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-27 fjernes Direktion: Henning Harding Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-22 tilføjes Direktion: Henning Harding Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-22 fjernes Direktion: Tom Taaning Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 6, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-26 tilføjes Direktion: Tom Taaning Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2006-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-26 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2006-05-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-26 tilføjes Navne: TYSKE INDUSTRIEJENDOMME 1 ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2006-05-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2006-05-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2006-05-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2006-05-26 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-26 tilføjes Stiftere: PRIVATE INVESTMENT I/S (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2006-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2006-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-09)