Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2022-12-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-11-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 tilføjes Vedtægter: 2021-11-19 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-11-19 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2013-07-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Vedtægter: 2008-12-02 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2008-09-15 tilføjes Legale ejere: TZ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2008-09-15 tilføjes Reelle ejere: Tomas Zeltner (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2008-09-15 fjernes Direktion: Peter Westphall (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 14, 3520 Farum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 14, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 14, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-29 tilføjes Direktion: Peter Westphall (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2006-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 tilføjes Navne: WEZE EJENDOMME ApS (offentliggjort 2006-05-30)
Den 2006-05-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2006-05-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 tilføjes Stiftere: TZ HOLDING ApS, Selskabet af 1.10.2010 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-30)
Den 2006-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)