Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2006-05-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DITMAC ApS. (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-25 fjernes Revisor: DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-10-22 tilføjes Revisor: DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havrevænget 19, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havrevænget 19, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havrevænget 19, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 tilføjes Direktion: Torben Ole Jørn Svensson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab via ejerandele i andre selskaber, herunder køb og salg af værdipapirer og anden formueforvaltning og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virk som hed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Legale ejere: Torben Ole Jørn Svensson (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2006-05-30 tilføjes Navne: DITMAC HOLDING ApS (offentliggjort 2006-05-30)
Den 2006-05-30 tilføjes Reelle ejere: Torben Ole Jørn Svensson (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2006-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Stiftere: Torben Ole Jørn Svensson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Vedtægter: 2006-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-30)
Den 2006-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)