Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Legale ejere | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2007-08-20 sletter virksomheden Ejerskaber: HPL 4 ApS. (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2007-08-20 sletter virksomheden Ejerskaber: HPL 6 ApS. (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SM HOLDING HOLBÆK ApS. (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HPL HOLBÆK HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: HPL 6 ApS. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HPL 6 ApS. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2018-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GLR Invest ApS. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Ringstedvej 61, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Ringstedvej 61, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-01-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2018-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Ringstedvej 61, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalstræde 10, 1., 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-15 tilføjes Legale ejere: SM HOLDING HOLBÆK ApS (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-11-14 fjernes Legale ejere: PAF HOLDING AF 2006 ApS (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2012-01-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2012-01-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalstræde 10, 1., 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2009-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 6, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: lijo@advodan.dk (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2008-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og kapitalanbringelse og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-02 tilføjes Navne: SM HOLDING HOLBÆK ApS (offentliggjort 2008-09-02)
Den 2008-09-01 fjernes Navne: SMIL HOLBÆK ApS (offentliggjort 2006-05-30)
Den 2008-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-02 tilføjes Vedtægter: 2008-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 fjernes Direktion: Ida Lange Lawaetz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Legale ejere: PAF HOLDING AF 2006 ApS, Steen Marslew (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 6, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 6, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 6, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Direktion: Ida Lange Lawaetz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Navne: SMIL HOLBÆK ApS (offentliggjort 2006-05-30)
Den 2006-05-22 tilføjes Reelle ejere: Steen Marslew (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2006-05-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-05-22 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Stiftere: Steen Marslew, Ida Lange Lawaetz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-30)
Den 2006-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)