Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Daragh O’Farrell | 14.05.2024 | direktør |
Jakob Nikolaj Pless Dahl-Jensen | 14.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steffen Hahn | 19.04.2022 | 14.05.2024 | direktør |
Franz Bruckner | 02.10.2019 | 14.05.2024 | direktør |
Eva Kutschera | 02.10.2019 | 19.04.2022 | direktør |
James Lewis Davenport | 03.05.2013 | 17.09.2021 | direktør |
Adam Richard Balon | 22.05.2006 | 03.05.2013 | direktør |