Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Formål | Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-26 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2006-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Balslev Media ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-09-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-09-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-09-26 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-02-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Vedtægter: 2019-02-27 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-11 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gefionsvej 24, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2008-08-19)
Den 2008-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 16, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er af værdipapirer i andre selskaber og investering i øvrigt (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2008-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-15 tilføjes Vedtægter: 2008-08-15 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 16, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-17 tilføjes Direktion: Jan Balslev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 tilføjes Legale ejere: Jan Balslev (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2006-05-17 tilføjes Navne: BALSLEV GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2006-05-26)
Den 2006-05-17 tilføjes Reelle ejere: Jan Balslev (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2006-05-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2006-05-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 tilføjes Stiftere: Balslev Media ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-26)
Den 2006-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)