Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-02-17 fjernes Binavne: FERIE-ØSTRIG ApS, FERIE-TYSKLAND ApS, FERIE-SVERIGE ApS, FERIE-NORGE ApS, FERIE-ITALIEN ApS, FERIE-DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 133 17., 3770 Allinge (offentliggjort 2014-02-17)
Den 2014-02-12 fjernes Direktion: Jens Oluf Ingemann Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2014-02-17)
Den 2014-02-12 fjernes Kontaktoplysninger: jil@se-bornholm.dk (offentliggjort 2014-02-17)
Den 2014-02-12 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 13.7.2012 ApS (offentliggjort 2014-02-17)
Den 2014-02-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Stiftere: Jens Oluf Ingemann Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-17)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 133 17., 3770 Allinge (offentliggjort 2014-02-17)
Den 2012-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 5, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er, handel med, samt drift, og udlejning af ejendomme. Handel med værdipapirer og anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-13 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 13.7.2012 ApS (offentliggjort 2014-02-17)
Den 2012-07-12 fjernes Navne: JENS LARSEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2006-05-25)
Den 2012-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet ledes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-13 tilføjes Vedtægter: 2012-07-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-13 fjernes Binavne: LEJRSKOLE BORNHOLM ApS, FERIEBUREAUET ApS, FERIE-BORNHOLM ApS, BORNHOLM INFO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-20 fjernes Revisor: Flemming Bent Sivertsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: jil@se-bornholm.dk (offentliggjort 2014-02-17)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2014-02-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 5, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 5, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2006-05-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 5, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-25 tilføjes Binavne: LEJRSKOLE BORNHOLM ApS, FERIEBUREAUET ApS, FERIE-BORNHOLM ApS, BORNHOLM INFO ApS, FERIE-ØSTRIG ApS, FERIE-TYSKLAND ApS, FERIE-SVERIGE ApS, FERIE-NORGE ApS, FERIE-ITALIEN ApS, FERIE-DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-25 tilføjes Direktion: Jens Oluf Ingemann Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-25 tilføjes Navne: JENS LARSEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2006-05-25)
Den 2006-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-25 tilføjes Revisor: Flemming Bent Sivertsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-25 tilføjes Stiftere: Jens Oluf Ingemann Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-17)
Den 2006-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)