Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Tegningsregel | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaalundsvej 52, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Direktion: Mogens Bach Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-18 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-09-11 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Legale ejere: DANSPINE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Navne: DANSPINE ESTATE ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Reelle ejere: Mogens Bach Pedersen (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Stiftere: DANSPINE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-09-11 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2018-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2018-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-07 tilføjes Direktion: Mogens Bach Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2018-09-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2018-09-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-09-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-09-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-09-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Direktion: Mogens Bach Pedersen (direktion) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 tilføjes Legale ejere: DANSPINE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2006-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaalundsvej 52, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2006-05-18 tilføjes Direktion: Mogens Bach Pedersen (direktion) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2006-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom samt handel og investering i øvrigt (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2006-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2006-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-18 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2006-05-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2006-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2006-05-18 tilføjes Navne: DANSPINE ESTATE ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2006-05-18 tilføjes Reelle ejere: Mogens Bach Pedersen (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2006-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2006-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2006-05-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2006-05-18 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Stiftere: DANSPINE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2006-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2006-05-18 tilføjes Vedtægter: 2006-05-18 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2006-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2006-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)