Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 53, 8370 Hadsten (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-24 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-24 fjernes Kontaktoplysninger: joergen.moeller@gmail.com (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-24 fjernes Navne: Hadsten og Omengs Efterløns- og Pensionistforening (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-24 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2020-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 53, 8370 Hadsten (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2020-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 53, 8370 Hadsten (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 53, 8370 Hadsten (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesselbjergvej 41, 8370 Hadsten (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-16 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2020-01-02 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-16 tilføjes Kontaktoplysninger: joergen.moeller@gmail.com (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2020-01-02 fjernes Kontaktoplysninger: joergen.moeller@gmail.com (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-16 tilføjes Navne: Hadsten og Omengs Efterløns- og Pensionistforening (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2020-01-02 fjernes Navne: Hadsten og Omengs Efterløns- og Pensionistforening (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2020-01-02 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2015-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesselbjergvej 41, 8370 Hadsten (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2015-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesselbjergvej 41, 8370 Hadsten (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2015-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesselbjergvej 41, 8370 Hadsten (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2015-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesselbjergvej 41, 8370 Hadsten (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesselbjergvej 41, 8370 Hadsten (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Elgårdsminde 26, 8370 Hadsten (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 tilføjes Kontaktoplysninger: joergen.moeller@gmail.com (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2015-10-07 fjernes Kontaktoplysninger: elseogjens@mail.tele.dk (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-03-18 tilføjes Navne: Hadsten og Omengs Efterløns- og Pensionistforening (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2008-03-17 fjernes Navne: Hadsten Pensionistforening (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elgårdsminde 26, 8370 Hadsten (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Elgårdsminde 26, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elgårdsminde 26, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-23 tilføjes Hovedbranche: Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: elseogjens@mail.tele.dk (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2006-06-23 tilføjes Navne: Hadsten Pensionistforening (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-01-02)