Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagsværddal 10, st. tv., 2880 Bagsværd (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Direktion: Donald Benny Tarp Wager (direktion) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Legale ejere: Donald Benny Tarp Wager, Maybrit Tarp Wager, Lisette Tarp Wager (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Navne: D. WAGER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Reelle ejere: Donald Benny Tarp Wager, Maybrit Tarp Wager, Lisette Tarp Wager (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Stiftere: Donald Benny Tarp Wager (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsværddal 10, st. tv., 2880 Bagsværd (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2014-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Aldershvilevej 29 b., 2880 Bagsværd (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2014-01-02 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aldershvilevej 29 b., 2880 Bagsværd (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2012-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovre Stationscenter 24, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2012-10-09 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2012-10-08 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-10-09 tilføjes Navne: D. WAGER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2012-10-08 fjernes Navne: MATERIALISTEN HVIDOVRE ST. CENTER ApS (offentliggjort 2006-08-09)
Den 2012-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2012-10-09 tilføjes Vedtægter: 2012-10-09 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Materialister (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-01 tilføjes Legale ejere: Donald Benny Tarp Wager, Maybrit Tarp Wager, Lisette Tarp Wager (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2007-08-01 tilføjes Reelle ejere: Maybrit Tarp Wager, Lisette Tarp Wager (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-09 tilføjes Navne: MATERIALISTEN HVIDOVRE ST. CENTER ApS (offentliggjort 2006-08-09)
Den 2006-08-08 fjernes Navne: MATAS HVIDOVRE ST. CENTER ApS (offentliggjort 2006-05-24)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovre Stationscenter 24, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-10 tilføjes Direktion: Donald Benny Tarp Wager (direktion) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2006-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2006-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2006-05-10 tilføjes Hovedbranche: Materialister (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2006-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2006-05-10 tilføjes Navne: MATAS HVIDOVRE ST. CENTER ApS (offentliggjort 2006-05-24)
Den 2006-05-10 tilføjes Reelle ejere: Donald Benny Tarp Wager (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2006-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2006-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2006-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2006-05-10 tilføjes Stiftere: Donald Benny Tarp Wager (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2006-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2006-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)