Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 28, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-17 fjernes Direktion: Brian Ege Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-17 fjernes Navne: BEJSK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 fjernes Stiftere: Søren Christian Konge, Brian Ege Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 28, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 28, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 28, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Direktion: Brian Ege Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i RANDERS STEVEDORE ApS, foretage anlægsinvestering i værdi papirer samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Navne: BEJSK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Stiftere: Søren Christian Konge, Brian Ege Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Vedtægter: 2006-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)