Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2008-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lea ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2023-02-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-02 tilføjes Direktion: Casper Nytofte Andresen Vig Magelund (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-12-29 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-12-30 fjernes Direktion: John Vig Nytofte Magelund (direktør) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2021-12-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-12-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-12-29 tilføjes Vedtægter: 2021-12-29 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-12-29 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-12-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-12 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2020-11-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET HANNE OG ERLING LUND ApS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET HANNE OG ERLING LUND ApS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2018-10-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-01-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2016-12-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2009-03-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbyvænget 2, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-19 tilføjes Direktion: John Vig Nytofte Magelund (direktør) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2006-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og anlægsinvestering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-19 tilføjes Legale ejere: John Vig Nytofte Magelund (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2006-05-19 tilføjes Navne: JOHN NYTOFTE MAGELUND HOLDING ApS (offentliggjort 2006-05-23)
Den 2006-05-19 tilføjes Reelle ejere: John Vig Nytofte Magelund (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2006-05-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2006-05-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-19 tilføjes Stiftere: John Vig Nytofte Magelund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør John Nytofte Magelund. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-19 tilføjes Vedtægter: 2006-05-19 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2006-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-23)
Den 2006-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)