Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virup Skovvej 13, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Virup Skovvej 13, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-11-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virup Skovvej 13, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Virup Skovvej 13, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2018-10-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde og drive ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-04 tilføjes Navne: SKJULBORG ApS (offentliggjort 2010-11-22)
Den 2010-11-03 fjernes Navne: SKJULBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2006-07-04)
Den 2010-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-04 tilføjes Vedtægter: 2010-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-04 fjernes Revisor: Peter Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virup Skovvej 13, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2009-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Svinget 5, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2009-03-11)
Den 2008-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svinget 5, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-18 tilføjes Binavne: SKJULBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Direktion: Flemming Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Legale ejere: Flemming Vestergaard (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2006-05-18 tilføjes Navne: SKJULBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2006-07-04)
Den 2006-05-18 tilføjes Reelle ejere: Flemming Vestergaard (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2006-05-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Revisor: Peter Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Stiftere: Flemming Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-07-04)
Den 2006-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)