Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 645, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-05 fjernes Direktion: Per Ejner Holmegaard Kristensen (direktion) (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-22 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-05 fjernes Legale ejere: Per Ejner Holmegaard Kristensen (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-05 fjernes Navne: HOLMEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-05 fjernes Reelle ejere: Per Ejner Holmegaard Kristensen (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-05 fjernes Stiftere: Per Ejner Holmegaard Kristensen (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-05-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Per H´s Service ApS. (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-28 fjernes Revisor: PRIMA REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Revisor: PRIMA REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 fjernes Revisor: HR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 645, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 645, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-23 tilføjes Legale ejere: Per Ejner Holmegaard Kristensen (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-05-23 tilføjes Reelle ejere: Per Ejner Holmegaard Kristensen (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 645, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Direktion: Per Ejner Holmegaard Kristensen (direktion) (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, foretage investering samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-22 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-05-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-05-22 tilføjes Navne: HOLMEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-05-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-05-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-05-22 tilføjes Revisor: HR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Stiftere: Per Ejner Holmegaard Kristensen (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-05-22 tilføjes Vedtægter: 2006-05-22 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2006-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-05)