Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 19, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-05 fjernes Navne: NILFIGS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 fjernes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 fjernes Stiftere: Niels Werner Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-11 fjernes Direktion: Jørgen Morten Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 19, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Stærgårdsvangen 9, 4550 Asnæs (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje aktier eller anparter i virksomheder indenfor campingbranchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Vedtægter: 2008-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Direktion: Jørgen Morten Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-15 fjernes Direktion: Niels Werner Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stærgårdsvangen 9, 4550 Asnæs (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stærgårdsvangen 9, 4550 Asnæs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stærgårdsvangen 9, 4550 Asnæs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Direktion: Niels Werner Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Navne: NILFIGS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Stiftere: Niels Werner Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)