Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenkildevej 6, 8970 Havndal (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-06 fjernes Direktion: Hans-Henrik Brath (direktion) (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-22 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-06 fjernes Legale ejere: Hans-Henrik Brath (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-06 fjernes Navne: H.H.B. HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-06 fjernes Reelle ejere: Hans-Henrik Brath (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-06 fjernes Stiftere: Hans-Henrik Brath (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2006-05-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Brath ApS. (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2013-11-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2013-11-29 fjernes Revisor: Landbocenter Randers-Viborg (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenkildevej 6, 8970 Havndal (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenkildevej 6, 8970 Havndal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenkildevej 6, 8970 Havndal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Direktion: Hans-Henrik Brath (direktion) (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2006-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andre selskaber helt eller delvist, foretage investeringsvirksomhed iøvrigt og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2006-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2006-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-22 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2006-05-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2006-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2006-05-22 tilføjes Legale ejere: Hans-Henrik Brath (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2006-05-22 tilføjes Navne: H.H.B. HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2006-05-22 tilføjes Reelle ejere: Hans-Henrik Brath (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2006-05-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2006-05-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2006-05-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2006-05-22 tilføjes Revisor: Landbocenter Randers-Viborg (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2006-05-22 tilføjes Stiftere: Hans-Henrik Brath (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2006-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2006-05-22 tilføjes Vedtægter: 2006-05-22 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2006-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2006-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-06)