Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Ørsted | 07.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Erik Clausen | 09.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
David Fredrik Langberg Wall | 29.03.2007 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Fleckenstein | 28.02.2018 | 07.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Thulstrup | 09.04.2013 | 28.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Morten Ørsted | 29.03.2007 | 09.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peder Toft Fensvig | 29.03.2007 | 09.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Ernest Schuster | 17.05.2006 | 29.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Peter Aage Egede Nielsen | 17.05.2006 | 29.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Tullin | 17.05.2006 | 29.03.2007 | formand |