Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Legale ejere | Kapital | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Navne | Kapitalvaluta | Revisor | ||||
Binavne | Hjemmeside | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-13 fjernes Bestyrelse: Ole Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-13 fjernes Direktion: Thomas Clausen (direktør) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-07 tilføjes Legale ejere: RTC INVEST Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, KUDU INVEST HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, PAAT HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, SVH HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-01-07 fjernes Legale ejere: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-01-06 fjernes Legale ejere: RTC INVEST Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, KUDU INVEST HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, PAAT HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, SVH HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 960.000,00 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-06 tilføjes Vedtægter: 2022-01-06 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2020-12-30 tilføjes Legale ejere: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: JN Invest Odense ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-30 tilføjes Reelle ejere: Thomas Clausen, Ole Schmidt, Søren Vestermark Hansen, Peter Ørnfeldt Thomsen (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-30 fjernes Reelle ejere: Jan Allan Nielsen (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-29 fjernes Reelle ejere: Ole Schmidt, Peter Ørnfeldt Thomsen, Søren Vestermark Hansen, Thomas Clausen (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-08 tilføjes Direktion: Thomas Clausen (direktør) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2020-12-08 fjernes Direktion: Jan Allan Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-08 fjernes Bestyrelse: Jan Allan Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjallesevej 126, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjallesevej 126, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-02 tilføjes Bestyrelse: Thomas Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2018-02-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjallesevej 126, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2017-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjallesevej 126, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-23 tilføjes Legale ejere: JN Invest Odense ApS, RTC INVEST Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, KUDU INVEST HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, PAAT HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, SVH HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2016-12-22 fjernes Legale ejere: KUDU INVEST HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, PAAT HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, JN Invest Odense ApS, SVH HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-23 tilføjes Reelle ejere: Thomas Clausen (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2016-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-06-23 tilføjes Legale ejere: KUDU INVEST HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, PAAT HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, JN Invest Odense ApS, SVH HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-06-22 fjernes Legale ejere: KUDU INVEST HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, PAAT HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, JN Invest Odense ApS, HINDSHOLM INVEST GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB, SVH HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-23 tilføjes Reelle ejere: Søren Vestermark Hansen (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2016-06-23 tilføjes Vedtægter: 2016-06-23 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-02-29 tilføjes Bestyrelse: Søren Vestermark Hansen (formand) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2016-02-29 fjernes Bestyrelse: Søren Bech Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-28 fjernes Bestyrelse: Søren Vestermark Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-08-11 tilføjes Direktion: Jan Allan Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-11 fjernes Direktion: Ole Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er bortforpagtning af goodwill og driftsmidler, besidde kapitalandele i revisionsvirksomhed, besidde kapitalandele i revisionsvirksomhed, investering samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-26 tilføjes Navne: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2014-02-25 fjernes Navne: DANSK REVISION HUNDERUP GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2014-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2014-02-26 tilføjes Vedtægter: 2014-02-26 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2013-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Bestyrelse: Find Brødsgaard Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.652.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-15 tilføjes Bestyrelse: Søren Bech Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-15 fjernes Bestyrelse: Laila Charlotte Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-15 fjernes Direktion: Jan Allan Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Bestyrelse: Søren Vestermark Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 fjernes Bestyrelse: Kurt Drud Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.901.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-30 tilføjes Legale ejere: SVH HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2010-09-30 tilføjes Navne: DANSK REVISION HUNDERUP GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2010-09-29 fjernes Navne: DANSK REVISION HUNDERUP STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2009-11-25)
Den 2010-09-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LEIF VESTERLUND - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Revisor: Knud Christian Dyssemark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Binavne: ND REVISION ODENSE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HKM REVISION ODENSE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION KOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-09 tilføjes Hjemmeside: www.danskrevision.dk (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Legale ejere: HINDSHOLM INVEST GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2009-11-20 tilføjes Navne: DANSK REVISION HUNDERUP STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2009-11-25)
Den 2009-11-19 fjernes Navne: DANSK REVISION HUNDERUP REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2007-10-04)
Den 2009-11-20 fjernes Binavne: ND REVISION ODENSE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HKM REVISION ODENSE, REG. REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION KOLDING, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Bestyrelse: Find Brødsgaard Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Direktion: Søren Bech Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.450.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-26 tilføjes Navne: DANSK REVISION HUNDERUP REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2007-10-04)
Den 2007-09-25 fjernes Navne: ND REVISION ODENSE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2006-05-30)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-15 tilføjes Bestyrelse: Laila Charlotte Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-15 fjernes Bestyrelse: Jan Ladefoged (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-30 tilføjes Legale ejere: KUDU INVEST HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, PAAT HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, JN Invest Odense ApS (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2006-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjallesevej 126, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2006-05-15 tilføjes Bestyrelse: Jan Ladefoged (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-15 tilføjes Binavne: ND REVISION ODENSE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HKM REVISION ODENSE, REG. REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION KOLDING, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ND REVISION ODENSE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HKM REVISION ODENSE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION KOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ND REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, HKM REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION KOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, BAKER TILLY ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, BAKER TILLY KOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, BAKER TILLY HUNDERUP GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Direktion: Jan Allan Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Navne: ND REVISION ODENSE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2006-05-30)
Den 2006-05-15 tilføjes Reelle ejere: Ole Schmidt, Peter Ørnfeldt Thomsen, Jan Allan Nielsen (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2006-05-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-05-15 tilføjes Revisor: Knud Christian Dyssemark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Stiftere: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-05-30)
Den 2006-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-13)