Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Gade 33, 1. mf., 1416 København K (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Gade 35, 4., 1416 København K (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2010-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BARLBY + CARLSSON ApS. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2014-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B. C. DESIGN ApS. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2019-11-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Gade 35, 4., 1416 København K (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Gade 35, 4., 1416 København K (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-11-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Gade 35, 4., 1416 København K (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2006-05-16 tilføjes Direktion: Jens-Christian Bernstorf Carlsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og besiddelse af ejerandele i datterselskaber og andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Legale ejere: Jens-Christian Bernstorf Carlsson (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2006-05-16 tilføjes Navne: BERNSTORF HOLDING ApS (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2006-05-16 tilføjes Reelle ejere: Jens-Christian Bernstorf Carlsson (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2006-05-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-05-16 tilføjes Revisor: Revision Nord v/Registreret revisor Jimmy Bergøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Stiftere: Jens-Christian Bernstorf Carlsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Vedtægter: 2006-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2006-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)