Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Navne | Formål | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storhaven 7, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2022-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Storhaven 7, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2022-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storhaven 7, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2022-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 34, 3. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-09 tilføjes Kontaktoplysninger: jhs@linderoth-sorensen.dk (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 tilføjes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-11-01 fjernes Revisor: GRAUNGAARD INVEST APS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-09 tilføjes Vedtægter: 2018-05-09 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-18 tilføjes Revisor: GRAUNGAARD INVEST APS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-05-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 34, 3. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2016-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Navne: Linderoth & Sørensen Invest ApS (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-12 fjernes Navne: BP-W INVEST ApS (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Vedtægter: 2016-05-13 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2013-03-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 52, 7100 Vejle (offentliggjort 2011-02-08)
Den 2011-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, financiering og kapitalanbringelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører hver for sig (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2011-05-11 tilføjes Vedtægter: 2011-05-11 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2011-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 52, 7100 Vejle (offentliggjort 2011-02-08)
Den 2011-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Sving 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-02-08 tilføjes Direktion: Kirsten Haustrup Linderoth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-08 fjernes Direktion: Peter Winther (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-08 tilføjes Legale ejere: LINDEROTH & SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Haustrup Linderoth, Jørgen Helvig Sørensen (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2011-02-08 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-07 fjernes Kontaktoplysninger: rtejendomme@hotmail.com (offentliggjort 2006-12-06)
Den 2010-08-10 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Revisor: KRISTIAN BENDIXEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-12-06)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Sving 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Sving 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-12-06)
Den 2006-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: rtejendomme@hotmail.com (offentliggjort 2006-12-06)
Den 2006-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Sving 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-18 tilføjes Direktion: Peter Winther (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Navne: BP-W INVEST ApS (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2006-05-18 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-05-18 tilføjes Revisor: KRISTIAN BENDIXEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Stiftere: PW HOLDING, VEJLE ApS, BW HOLDING, VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2006-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)