Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: FISKETORVETS FÆLLESHUS A/S. (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 37, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 37, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 37, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-21 fjernes Bestyrelse: Mikael Mattias Salenstedt (formand) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Binavne: VILDMEDFISK A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Direktion: Stefan Vendelbo Andersen (direktion) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-12 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Legale ejere: Odelav 17 AB (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Navne: COPENHAGEN SEAFOOD A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Stiftere: JYRGEN INVEST ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-04-09 tilføjes Bestyrelse: Jonas Kingo Schnoor (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-04-09 fjernes Bestyrelse: Stefan Vendelbo Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-09 tilføjes Vedtægter: 2019-04-09 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-25 tilføjes Bestyrelse: Mikael Mattias Salenstedt (formand) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2018-10-25 fjernes Bestyrelse: Jean-Pierre Philip Simon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-27 tilføjes Bestyrelse: Magnus Gustav Jansson (formand) (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-06-27 fjernes Bestyrelse: Morten Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Legale ejere: Odelav 17 AB (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2018-06-27 fjernes Legale ejere: FOODING HOLDING ApS, VENDELBO HOLDING AF 6. APRIL 2006 ApS, Nystrup Andersen Holding ApS, OUIOUI ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2018-06-27 fjernes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 tilføjes Vedtægter: 2018-06-27 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-06-27 fjernes Reelle ejere: Stefan Vendelbo Andersen, Jean-Pierre Philip Simon (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-01 tilføjes Legale ejere: VENDELBO HOLDING AF 6. APRIL 2006 ApS, Nystrup Andersen Holding ApS, OUIOUI ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-04-01 tilføjes Reelle ejere: Stefan Vendelbo Andersen, Jean-Pierre Philip Simon (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-31 fjernes Legale ejere: VENDELBO HOLDING AF 6. APRIL 2006 ApS, Nystrup Andersen Holding ApS, OUIOUI ApS (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-31 fjernes Reelle ejere: Stefan Vendelbo Andersen (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2017-09-08 tilføjes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2017-09-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-02 tilføjes Legale ejere: VENDELBO HOLDING AF 6. APRIL 2006 ApS, Nystrup Andersen Holding ApS, OUIOUI ApS, FOODING HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-01-02 fjernes Legale ejere: PK HOLDING, THISTED ApS (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: VENDELBO HOLDING AF 6. APRIL 2006 ApS (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Nystrup Andersen (formand) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2016-12-23 fjernes Bestyrelse: Poul Kærgaard (formand) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-23 tilføjes Vedtægter: 2016-12-23 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2016-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 37, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2016-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 37, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 37, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 37, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 37, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 37, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Poul Kærgaard og Stefan Vendelbo Andersen i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2015-12-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2015-12-01 fjernes Bestyrelse: Thomas Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-12-01 tilføjes Legale ejere: VENDELBO HOLDING AF 6. APRIL 2006 ApS (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2015-12-01 tilføjes Vedtægter: 2015-12-01 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med fisk- og skaldyrsprodukter samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2012-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2012-10-25 tilføjes Vedtægter: 2012-10-25 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-02 fjernes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 37, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2011-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsgade 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2009-05-05)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsgade 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2009-05-05)
Den 2009-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 55, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-24 tilføjes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-24 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-22 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 fjernes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2006-10-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-29 fjernes Binavne: BYENS FISKE-MAND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-05 tilføjes Navne: COPENHAGEN SEAFOOD A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2007-01-04 fjernes Navne: TORBEN FISK A/S (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2007-01-05 fjernes Binavne: COPENHAGEN SEAFOOD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2006-10-04)
Den 2006-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-17 tilføjes Reelle ejere: Stefan Vendelbo Andersen (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2006-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 55, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-12 tilføjes Bestyrelse: Thomas Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2006-04-12 tilføjes Binavne: COPENHAGEN SEAFOOD A/S, BYENS FISKE-MAND A/S, VILDMEDFISK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-12 tilføjes Direktion: Stefan Vendelbo Andersen (direktion) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2006-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2006-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-12 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2006-04-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2006-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2006-04-12 tilføjes Legale ejere: PK HOLDING, THISTED ApS (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2006-04-12 tilføjes Navne: TORBEN FISK A/S (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-04-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2006-04-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2006-04-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2006-04-12 tilføjes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-12 tilføjes Stiftere: JYRGEN INVEST ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2006-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2006-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-05)