Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 261, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-15 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-15 fjernes Navne: TV PIZZA HVIDOVRE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-15 fjernes Revisor: ULLA LÆRKE, REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-15 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2006-06-23)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-29 fjernes Direktion: Thomas Vallø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2006-06-23)
Den 2006-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 261, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 tilføjes Direktion: Thomas Vallø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Navne: TV PIZZA HVIDOVRE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4957 (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4957 (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-05-31 tilføjes Revisor: ULLA LÆRKE, REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Vedtægter: 2006-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)