Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S, Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2006-06-23 sletter virksomheden Ejerskaber: AMJ HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AMJ HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2023-12-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsevænget 5, 8464 Galten (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongsbergvej 22, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i aktier og anparter i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-16 tilføjes Vedtægter: 2013-11-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-16 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S, Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-12-13)
Den 2010-12-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-13)
Den 2010-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongsbergvej 22, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2010-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Thit Jensens Vej 39, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thit Jensens Vej 39, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Thit Jensens Vej 39, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thit Jensens Vej 39, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-10 tilføjes Direktion: Marianne Dybbro Klokkerholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Legale ejere: Marianne Dybbro Klokkerholm (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2006-05-10 tilføjes Navne: MDK HOLDING ApS (offentliggjort 2006-06-03)
Den 2006-05-10 tilføjes Reelle ejere: Marianne Dybbro Klokkerholm (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2006-05-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2006-05-10 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S, Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Stiftere: Marianne Dybbro Klokkerholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-06-03)
Den 2006-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)