Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nielsmindevej 7, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Tranders Vej 7, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Tranders Vej 7, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2022-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Tranders Vej 7, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-10 tilføjes Legale ejere: ASL HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-02-10 fjernes Legale ejere: LK HOLDING PANDRUP ApS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-02-09 fjernes Legale ejere: ASL HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-02-10 tilføjes Reelle ejere: Steen Holm (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-02-09 fjernes Reelle ejere: Steen Holm (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Tranders Vej 7, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2021-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Tranders Vej 7, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Tranders Vej 7, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2019-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 26, 9490 Pandrup (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: steen_holm@stofanet.dk (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-27 tilføjes Legale ejere: Steen Holm, ASL HOLDING ApS, LK HOLDING PANDRUP ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2015-04-27 fjernes Legale ejere: Steen Holm (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2015-04-27 tilføjes Reelle ejere: Steen Holm (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2013-11-07 fjernes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-27 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2011-10-27)
Den 2011-10-26 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-06-06)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 26, 9490 Pandrup (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 26, 9490 Pandrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-15 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-06-06)
Den 2006-05-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 26, 9490 Pandrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-05 tilføjes Direktion: Steen Holm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering, rådgivnings- og servicevirksomhed eller anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-05 tilføjes Navne: ASL PANDRUP ApS (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-05-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-05 tilføjes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-05 tilføjes Stiftere: ASL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-05 tilføjes Vedtægter: 2006-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)