Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-05-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AGESEN EL ApS. (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2006-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSINVEST JAMMERBUGTEN ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2017-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Agesen Ejendomme ApS. (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2018-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Agesen Optik ApS. (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 33, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Napkærvej 12, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: niels@agesenel.dk (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2015-09-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2009-01-01 tilføjes Legale ejere: Niels Agesen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2009-01-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Agesen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Napkærvej 12, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Napkærvej 12, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Napkærvej 12, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-02 tilføjes Direktion: Niels Agesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i selskaber med forretningsmæssige aktiviteter indenfor bygge- og anlægsvirksomhed og dermed sideordnet aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Navne: NAPKÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2006-05-16)
Den 2006-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-05-02 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Stiftere: Niels Agesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Vedtægter: 2006-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-16)
Den 2006-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)