Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Opløsningsstrussel seneste | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål |
Den 2019-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 15, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Bestyrelse: Søren Overgaard Schnipper (formand) (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Direktion: Søren Overgaard Schnipper (direktør) (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-29 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Hjemmeside: http://www.agropro.dk (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Hovedbranche: Landbrugskonsulenter (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Interessenter: AGROPRO AF 2004 ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Kontaktoplysninger: agropro.admin@agropro.dk (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Legale ejere: Søren Overgaard Schnipper, Vagn Thygesen Lundsteen, Hans Jørgen Jensen Bak (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Navne: AGROPRO SJÆLLAND K/S (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2014-12-18 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Reelle ejere: Søren Overgaard Schnipper, Vagn Thygesen Lundsteen, Hans Jørgen Jensen Bak (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Revisor: Revisions-Centret v/Brian Vahlkvist (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 15, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 15, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 15, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 15, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 15, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tempelvej 32, 4390 Vipperød (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 tilføjes Hjemmeside: http://www.agropro.dk (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-04-03 tilføjes Kontaktoplysninger: agropro.admin@agropro.dk (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-18 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-12-18 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2014-12-18 tilføjes Revisor: Revisions-Centret v/Brian Vahlkvist (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2014-12-18 fjernes Revisor: HANS HELGE ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Direktion: Søren Overgaard Schnipper (direktør) (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2010-09-16 fjernes Direktion: Vagn Thygesen Lundsteen (direktion) (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2010-09-16 tilføjes Vedtægter: 2010-09-16 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2009-06-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er rådgivningsvirksomhed med hovedvægt lagt på rådgivning indenfor dansk landbrug i overensstemmelse med den af komplementaren og kommaditisterne den 13. maj 2005 udarbejdede arbejds- og ansvarsfordelilngsplan. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2009-06-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren i forening med formanden. (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2009-06-02 tilføjes Vedtægter: 2009-06-02 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Landbrugskonsulenter (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Landbrugskonsulenter (offentliggjort 2006-11-01)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tempelvej 32, 4390 Vipperød (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tempelvej 32, 4390 Vipperød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Landbrugskonsulenter (offentliggjort 2006-11-01)
Den 2006-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tempelvej 32, 4390 Vipperød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-29 tilføjes Bestyrelse: Søren Overgaard Schnipper (formand) (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2006-03-29 tilføjes Direktion: Vagn Thygesen Lundsteen (direktion) (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2006-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2006-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-03-29 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2006-03-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-29 tilføjes Interessenter: AGROPRO AF 2004 ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2006-03-29 tilføjes Legale ejere: Søren Overgaard Schnipper, Vagn Thygesen Lundsteen, Hans Jørgen Jensen Bak (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2006-03-29 tilføjes Navne: AGROPRO SJÆLLAND K/S (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2006-03-29 tilføjes Reelle ejere: Søren Overgaard Schnipper, Vagn Thygesen Lundsteen, Hans Jørgen Jensen Bak (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2006-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2006-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2006-03-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2006-03-29 tilføjes Revisor: HANS HELGE ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2006-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-19)