Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Kejlberg Schulze | 10.05.2006 | 02.03.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Kejlberg Schulze | 10.05.2006 | 02.03.2010 | bestyrelse |
Erik Steen Jensen | 10.05.2006 | 15.01.2010 | bestyrelse |
Ib Frede Andersen | 10.05.2006 | 26.10.2009 | bestyrelse |