Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensegade 45, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 fjernes Direktion: Finnbarr Charles Carroll (direktion) (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-01 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 fjernes Legale ejere: Finnbarr Charles Carroll (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 fjernes Navne: FINNBARR ApS (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 fjernes ObligatoriskEmail: tutzon@tutzon.dk (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 fjernes Reelle ejere: Finnbarr Charles Carroll (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2017-02-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Vedtægter: 2017-02-27 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2017-02-27 fjernes Revisor: TORBEN UTZON REVISION ApS (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensegade 45, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2016-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 77, 8240 Risskov (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes ObligatoriskEmail: tutzon@tutzon.dk (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-03-12 tilføjes Revisor: TORBEN UTZON REVISION ApS (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2010-03-12 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 77, 8240 Risskov (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2008-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Marstrandsgade 32, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marstrandsgade 32, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-11 tilføjes Direktion: Finnbarr Charles Carroll (direktion) (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2006-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2006-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2006-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-01 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2006-05-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2006-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2006-05-11 tilføjes Legale ejere: Finnbarr Charles Carroll (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2006-05-11 tilføjes Navne: FINNBARR ApS (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2006-05-11 tilføjes Reelle ejere: Finnbarr Charles Carroll (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2006-05-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2006-05-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2006-05-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2006-05-11 tilføjes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2006-05-11 tilføjes Vedtægter: 2006-05-11 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2006-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2006-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-29)