Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 26, 1. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-05 fjernes Navne: H T ENTREPRISE OG MASKINUDLEJNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Stiftere: HENRIK V. T. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-14 fjernes Direktion: Henrik Kalmer Svensk Meyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-29 fjernes Revisor: RevisionsCentrum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 26, 1. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunde Bygade 110, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering, konsulentbistand, udlejning samt entreprise (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Vedtægter: 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunde Bygade 110, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-12 tilføjes Direktion: Henrik Kalmer Svensk Meyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-12 tilføjes Navne: H T ENTREPRISE OG MASKINUDLEJNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-12 tilføjes Revisor: RevisionsCentrum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-12 tilføjes Stiftere: HENRIK V. T. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)