Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-20 fjernes Reelle ejere: Marlene Breinholt Bertelsen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-13 fjernes Reelle ejere: Marianne Birkmose Østergaard (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2014-03-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AMH 2013 ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2022-11-23 tilføjes Legale ejere: Grethe Birkmose Bertelsen (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-11-23 fjernes Legale ejere: Grethe Bertelsen Holding ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: Grethe Bertelsen Holding ApS, Katborg Bertelsen Holding ApS, Østergaard Aulum Holding ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: Aubo Holding II ApS (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-09-30 tilføjes Reelle ejere: Marianne Birkmose Østergaard, Marlene Breinholt Bertelsen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-03-28 tilføjes Reelle ejere: Grethe Birkmose Bertelsen (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-27 fjernes Reelle ejere: Grethe Birkmose Bertelsen (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-21 tilføjes Legale ejere: Aubo Holding II ApS (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-03-21 fjernes Legale ejere: Marianne Birkmose Østergaard, Marlene Breinholt Bertelsen, Grethe Birkmose Bertelsen (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 tilføjes Vedtægter: 2022-03-16 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 tilføjes Direktion: Grethe Birkmose Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Direktion: Jens Brejnholt Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-13 tilføjes Legale ejere: Grethe Birkmose Bertelsen (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-10-13 fjernes Legale ejere: Jens Brejnholt Bertelsen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Reelle ejere: Grethe Birkmose Bertelsen, Grethe Birkmose Bertelsen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Reelle ejere: Jens Brejnholt Bertelsen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vævervej 19, 7490 Aulum (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vævervej 19, 7490 Aulum (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vævervej 19, 7490 Aulum (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2019-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vævervej 19, 7490 Aulum (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-29 tilføjes Legale ejere: Jens Brejnholt Bertelsen, Marianne Birkmose Østergaard, Marlene Breinholt Bertelsen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2010-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i AUBO Production A/S samt eje aktier/anparter i helt eller delvist ejede selskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Vedtægter: 2010-04-28 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-17 tilføjes Navne: AUBO HOLDING ApS (offentliggjort 2007-04-20)
Den 2007-04-16 fjernes Navne: BERTELSEN, AULUM ApS (offentliggjort 2006-05-11)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vævervej 19, 7490 Aulum (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vævervej 19, 7490 Aulum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vævervej 19, 7490 Aulum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-02 tilføjes Direktion: Jens Brejnholt Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Navne: BERTELSEN, AULUM ApS (offentliggjort 2006-05-11)
Den 2006-05-02 tilføjes Reelle ejere: Jens Brejnholt Bertelsen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2006-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-05-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Stiftere: Jens Brejnholt Bertelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-11)
Den 2006-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)