Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Main 3, 2670 Greve (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-09 fjernes Binavne: SCANDINAVIAN DESIGN SUPPORT ApS (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-02-28 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-20 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-09 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-09 fjernes Kontaktoplysninger: hkn@seeland.com (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-09 fjernes Legale ejere: Torben Krag-Andersen, Vibeke Andersen Schat-Petersen, VEJRHØJ HOLDING ApS, C.A.N. Holding ApS (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-09 fjernes Navne: S. D. SUPPORT ApS (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-09 fjernes Reelle ejere: Carsten Aslak Nørgaard, Roald Aslak Nørgaard (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-09 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-09 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-09 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-09 fjernes Stiftere: Vibeke Andersen Schat-Petersen, Torben Krag-Andersen, A. N. HOLDING A/S (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-06-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 fjernes Direktion: Vibeke Andersen Schat-Petersen (direktion) (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-08-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-14 tilføjes Legale ejere: VEJRHØJ HOLDING ApS, C.A.N. Holding ApS (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2012-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med jagtartikler og anden dermed efter ledelsens skøns beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2012-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening, idet én af underskriverne dog altid skal være Carsten Aslak Nørgaard. (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2012-08-31 tilføjes Vedtægter: 2012-08-31 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2010-09-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2010-09-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde (offentliggjort 2006-09-28)
Den 2006-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Main 3, 2670 Greve (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-04-20 tilføjes Binavne: SCANDINAVIAN DESIGN SUPPORT ApS (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-04-20 tilføjes Direktion: Vibeke Andersen Schat-Petersen (direktion) (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2006-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-02-28 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-20 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-04-20 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde (offentliggjort 2006-09-28)
Den 2006-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: hkn@seeland.com (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-04-20 tilføjes Legale ejere: Torben Krag-Andersen, Vibeke Andersen Schat-Petersen (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-04-20 tilføjes Navne: S. D. SUPPORT ApS (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-04-20 tilføjes Reelle ejere: Carsten Aslak Nørgaard, Roald Aslak Nørgaard (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-04-20 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-04-20 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-04-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-20 tilføjes Stiftere: Vibeke Andersen Schat-Petersen, Torben Krag-Andersen, A. N. HOLDING A/S (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-20)