Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Opløsningsstrussel seneste | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kapital | Tegningsregel | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosevangen 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Bibranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Binavne: EU Campingudlejning ApS (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Direktion: Hans-Olaf Danielsson (direktør) (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-10 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-11-02 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Legale ejere: Hans-Olaf Danielsson (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Navne: EU SKADEDYRSSERVICE ApS (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-03 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Reelle ejere: Hans-Olaf Danielsson (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Stiftere: Hans-Olaf Danielsson (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2018-12-30 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-11-02 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2017-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2017-11-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2017-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Hans-Olaf Danielsson (direktør) (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2017-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Hans-Olaf Danielsson (direktion) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-06-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-04 tilføjes Binavne: EU Campingudlejning ApS (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2015-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er skadedyrsbekæmpelse, udlejningsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2015-10-27 tilføjes Vedtægter: 2015-10-27 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2013-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er skadedyrsbekæmpelse og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2013-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2013-05-16 tilføjes Vedtægter: 2013-05-16 (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2013-05-03 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-03 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2013-05-01 fjernes Revisor: ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-12 tilføjes Navne: EU SKADEDYRSSERVICE ApS (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2013-02-11 fjernes Navne: EU VIKARSERVICE ApS (offentliggjort 2006-05-11)
Den 2013-02-01 tilføjes Legale ejere: Hans-Olaf Danielsson (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2013-02-01 tilføjes Reelle ejere: Hans-Olaf Danielsson (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2012-11-22 tilføjes Bibranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Direktion: Hans-Olaf Danielsson (direktion) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2010-04-28 fjernes Direktion: Simona Daniela Danielsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-27 tilføjes Direktion: Simona Daniela Danielsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-27 fjernes Direktion: Hans-Olaf Danielsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-01 tilføjes Revisor: ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 fjernes Revisor: AH INVEST, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2006-05-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-02 tilføjes Revisor: AH INVEST, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-02 fjernes Revisor: EGELUND REVISIONV/F EGELUND (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-05-15 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2006-05-26)
Den 2006-05-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevangen 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2006-05-10 tilføjes Direktion: Hans-Olaf Danielsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2006-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-10 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2006-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2006-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2006-05-10 tilføjes Navne: EU VIKARSERVICE ApS (offentliggjort 2006-05-11)
Den 2006-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2006-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2006-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2006-05-10 tilføjes Revisor: EGELUND REVISIONV/F EGELUND (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Stiftere: Hans-Olaf Danielsson (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2006-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2006-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)