Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Revisor | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-05-04 sletter virksomheden Ejerskaber: C. J. HVIDEVARESERVICE, AALBORG ApS. (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-10-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: J. C. INVEST, AALBORG ApS. (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2019-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: C. J. HVIDEVARESERVICE, AALBORG ApS. (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2020-02-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorndahlsvej 11, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnhøj 22, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-28 tilføjes Direktion: Jesper Holland Justesen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-28 fjernes Direktion: Claus Holland Justesen (direktion) (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-09 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-01-31 tilføjes Direktion: Claus Holland Justesen (direktion) (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2012-01-31 fjernes Direktion: Jesper Holland Justesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Legale ejere: Claus Holland Justesen (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2012-01-31 tilføjes Reelle ejere: Claus Holland Justesen (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-08 tilføjes Legale ejere: Jesper Holland Justesen (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2006-05-08 tilføjes Reelle ejere: Jesper Holland Justesen (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2006-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnhøj 22, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2006-05-04 tilføjes Direktion: Jesper Holland Justesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 tilføjes Navne: J. C. HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2006-05-04 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-05-04 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 tilføjes Stiftere: Jesper Holland Justesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 tilføjes Vedtægter: 2006-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2006-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)