Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-11 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-11 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2013-12-06 sletter virksomheden Ejerskaber: FRIIS & MOLTKE A/S. (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2015-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Marlin Group ApS. (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2016-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Marlin Group ApS. (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Wienberg Architects ApS. (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2018-04-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Njordrum ApS. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-11 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 tilføjes Navne: Wienberg Holding ApS (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-11 fjernes Navne: Wienberg Consulting ApS (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 tilføjes Vedtægter: 2017-12-12 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investerings- og konsulentvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-11-22 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-11-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-22 tilføjes Navne: Wienberg Consulting ApS (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-11-21 fjernes Navne: MARTIN WIENBERG MORTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-22 tilføjes Vedtægter: 2017-11-22 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2014-01-21 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2014-01-21 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Revisor: RVG PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-04 tilføjes Revisor: RVG PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-04 fjernes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2009-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Vedtægter: 2009-10-20 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2009-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Aagaards Vej 1, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2008-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsensgade 8, 2. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 fjernes Revisor: KJÆRGAARD & THRUESEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsensgade 8, 2. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-25 tilføjes Direktion: Martin Vienberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 tilføjes Legale ejere: Martin Vienberg (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2006-04-25 tilføjes Navne: MARTIN WIENBERG MORTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2006-04-25 tilføjes Reelle ejere: Martin Vienberg (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2006-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-04-25 tilføjes Revisor: KJÆRGAARD & THRUESEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-10)
Den 2006-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)