Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 23, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2011-05-19 fjernes Direktion: Thomas Franck Dyrlund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-19 fjernes Navne: DYRLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-19 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-19 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-19 fjernes Revisor: LIDEGAARD REVISION&RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-19 fjernes Stiftere: Thomas Franck Dyrlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 23, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2010-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Munkegade 94, 5., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Munkegade 94, 5., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Direktion: Thomas Franck Dyrlund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Navne: DYRLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Revisor: LIDEGAARD REVISION&RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Stiftere: Thomas Franck Dyrlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Vedtægter: 2006-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)