Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Jørn Lange | 27.11.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anette Merete Nøhr Clausen | 19.09.2006 | 27.11.2006 | direktør |
Steen Sindet-Pedersen | 04.05.2006 | 19.09.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Sørensen Haurum | 26.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tomas Dahl Mikkelsen | 24.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Dahlgaard Hove | 20.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mads Jørgen Nøhr Clausen | 20.06.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Jørn Lange | 20.06.2017 | 24.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mette Vagner Johannesen | 20.06.2017 | 08.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Paul Louis Berns | 20.06.2017 | 14.09.2020 | bestyrelsesmedlem |