Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnealle 61, st. th., 8700 Horsens (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnealle 61, st. th., 8700 Horsens (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-09 tilføjes Reelle ejere: Frank Brøndum Bak Ushus (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Frank Brøndum Bak Ushus (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2013-12-13 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Michael Fræmohs (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af byggegrunde, byggeri og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 tilføjes Vedtægter: 2012-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnealle 61, st. th., 8700 Horsens (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2009-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Geneesgade 14, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2009-05-29)
Den 2009-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Geneesgade 14, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-02 tilføjes Direktion: Frank Brøndum Bak Ushus (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Navne: BOLIGBYG HOLDING ApS (offentliggjort 2006-05-02)
Den 2006-05-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Michael Fræmohs (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Stiftere: Frank Brøndum Bak Ushus (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-02)
Den 2006-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)