Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2006-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S HABRO-SOUTHPORT. (offentliggjort 2006-06-01)
Den 2008-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS HABRO KOMPLEMENTAR-40. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Peter Frank Klint (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 34, st., 1260 København K (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 fjernes Legale ejere: Helle Karin Bruhn-Petersen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2017-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: digitalpostkasse@habro.dk (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2016-12-29 tilføjes Legale ejere: HCS 82 ApS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2016-12-29 tilføjes Reelle ejere: Helle Karin Bruhn-Petersen (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2016-02-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-03-23 tilføjes Direktion: Søren Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 fjernes Direktion: Michael Penzien Facius (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Habro-Southport samt at varetage de forpligtelser, som dette sel-skabs vedtægter til enhver tid pålægger komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Vedtægter: 2010-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2010-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2009-01-28)
Den 2009-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2009-01-28)
Den 2009-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2007-01-19)
Den 2009-01-13 tilføjes Bestyrelse: Martin Wiese Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 fjernes Bestyrelse: Jens Jørgen Damberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: ApS HABRO KOMPLEMENTAR-40 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2007-03-28 tilføjes Bestyrelse: Jens Jørgen Damberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 fjernes Bestyrelse: Pia Løfgren (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2007-01-19)
Den 2007-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 65, 2., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-27 tilføjes Legale ejere: Martin Wiese Christoffersen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-12-21 tilføjes Legale ejere: Lasse Holm Garby, Michael Bilde Jensen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-12-11 tilføjes Legale ejere: John Christian Bennett-Therkildsen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-12-08 tilføjes Legale ejere: Helle Karin Bruhn-Petersen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2006-12-06 tilføjes Legale ejere: Peter Frank Klint (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2006-12-04 tilføjes Legale ejere: Jan Walsøe, Kenneth Schørring (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 65, 2., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-24 tilføjes Bestyrelse: Pia Løfgren (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Direktion: Michael Penzien Facius (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Navne: ApS HABRO KOMPLEMENTAR-40 (offentliggjort 2006-05-02)
Den 2006-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Stiftere: HABRO FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-02)
Den 2006-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)