Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-06 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-06 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-26 tilføjes Kontaktoplysninger: damerik@gmail.com (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2022-11-25 fjernes Kontaktoplysninger: edam@tdcadsl.dk (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2022-11-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-21 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-03 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-12-22)
Den 2008-01-02 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-10-11)
Den 2007-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og hermed beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 tilføjes Vedtægter: 2007-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anemonevej 12, 8870 Langå (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Anemonevej 12, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-06 tilføjes Legale ejere: DAM GRAPHIC ApS (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2006-11-06 tilføjes Reelle ejere: Erik Dam (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2006-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-10-11)
Den 2006-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anemonevej 12, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Direktion: Erik Dam (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: edam@tdcadsl.dk (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2006-05-01 tilføjes Navne: DAM EJENDOMME ApS (offentliggjort 2006-05-01)
Den 2006-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-05-01 tilføjes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Stiftere: Erik Dam (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-01)
Den 2006-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)