Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Hingsberg Wagner | 01.04.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ronnie Jensen | 26.03.2019 | 01.04.2020 | direktør |
Vagn Aage Jensen | 24.01.2011 | 26.03.2019 | direktør |
John Voxfort Rasmussen | 27.04.2006 | 24.01.2011 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Paasch | 28.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Hingsberg Wagner | 28.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peder Kjølhede | 28.06.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ronnie Jensen | 26.03.2019 | 01.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Morten Hingsberg Wagner | 26.03.2019 | 01.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Aage Jensen | 26.03.2019 | 01.04.2020 | formand |